蒲青松—— 党委书记、董事长、法定代表人
蒲青松,男,1975年11月出生,汉族,贵州遵义人,硕士研究生学历,正高级工程师。1997年8月参加工作,1995年6月入党,现任中铁五局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
田 波—— 党委副书记、总经理
田 波,男,1975年1月出生,汉族,湖南澧县人,本科学历,正高级工程师。1995年8月参加工作,1999年1月入党,现任中铁五局集团有限公司党委副书记、总经理。
陈广森—— 党委副书记、工会主席
陈广森,男,1965年12月出生,汉族,湖南衡阳人,本科学历,高级会计师。1988年7月参加工作,1998年12月入党,现任中铁五局集团有限公司党委副书记、工会主席。
赵昕—— 纪委书记
赵 昕,男,1971年8月出生,汉族,吉林永吉人,本科学历,高级政工师。1989年10月参加工作,1993年4月入党,现任中铁五中铁五局集团有限公司纪委书记。
陈佐林—— 副总经理、总经济师
陈佐林,男,1967年10月出生,汉族,贵州湄潭人,本科学历,高级工程师。1987年7月参加工作,1991年2月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理、总经济师。
陈彬—— 副总经理
陈 彬,男,1966年11月出生,汉族,湖南澧县人,本科学历,高级工程师。1989年7月参加工作,1992年8月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理兼华南区域指挥部党工委书记、指挥长。
张连生—— 副总经理
张连生,男,1971年2月出生,汉族,湖南沅江人,硕士研究生学历,正高级工程师。1990年7月参加工作,1997年11月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理。
李永毅—— 副总经理、总工程师
李永毅,男,1970年3月出生,汉族,贵州凤岗人,本科学历,正高级工程师。1994年7月参加工作,1996年11月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理、总工程师。
张 宇—— 副总经理
张 宇,男,1972年1月出生,侗族,贵州从江人,本科学历,高级工程师。1993年7月参加工作,1993年6月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理兼东北区域指挥部党工委书记、指挥长。
卢 平—— 副总经理
卢 平,男,1968年8月出生,汉族,四川蓬溪人,本科学历,高级经济师。1986年12月参加工作,1995年7月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理兼西南区域指挥部党工委书记、指挥长。
陈惠良—— 总会计师
陈惠良,男,1975年11月出生,汉族,浙江诸暨人,本科学历,正高级会计师。1997年7月参加工作,2000年5月入党,现任中铁五局集团有限公司总会计师兼收尾指挥部指挥长。
曹振兴—— 副总经理
曹振兴,男,1975年7月出生,汉族,湖南新化人,本科学历,正高级工程师,1997年6月参加工作,2006年4月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理。
杨荣—— 副总经理
杨 荣,男,1979年10月出生,汉族,湖南溆浦人,本科学历,正高级经济师。2000年7月参加工作,2002年3月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理兼中南区域指挥部党工委书记、指挥长。
周晨—— 副总经理
周 晨,男,1982年6月出生,汉族,湖南湘潭人,硕士研究生学历,正高级工程师。2004年12月参加工作,2010年6月入党,现任中铁五局集团有限公司副总经理兼东北区域指挥部党工委书记、指挥长、川藏指挥部指挥长。
很多人对中铁五局领导不是很清楚,我们从中铁五局官网上面了解到上述信息,希望对大家有帮助,希望大家继续多多关注中铁五局。